Entreprise : EURL LEROY LAURENT - SIREN 403 445 521
Identité
Dénomination
EURL LEROY LAURENT
SIREN (siège)
403 445 521
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1996
Début d’activité
01/04/2000
Date de fin de la personne morale
30/01/2095
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE VENTE DE CHOCOLATE GLACES
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Capital social
50000 Francs
Adresse du siège
PL DE LA MAIRIE 13440 CABANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CABANNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Vindelle
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
00000000000000
Origine du fonds
Autre
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE VENTE DE CHOCOLATE GLACES
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
LE BOURG
16430 , VINDELLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/03/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
40344552100020
Nom commercial
LEROY LAURENT
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE VENTE DE CHOCOLATS GLACES
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
PL DE LA MAIRIE
13440 , CABANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CABANNES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/06/2000
Description
: Radiation d'office
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/01/2000
Description
- Date de cessation d'activité : 30/09/1999. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/07/1998
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 20/07/1998.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
31/01/1996
Description
Historique des observations depuis le 31/01/1996 : Mise en sommeil suite à vente du fonds à FERNANDES Eric, à/c du 30.09.1999. -------------------------- RAD.OFFICE DU 29 Juin 2000 :Transfert du siège au RCS DE TARASCON (2000 B 139),à/c du 01.04.2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 30/09/1999 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 12/12/1995.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
16.05.2008 *Ouverture redressement judiciaire a compter du 010106,20.02.2009 *Arret du plan de sauvegarde ou de redressement,15.03.2013 *Modification du plan de sauvegarde ou de redressement,04.07.2014 *Ouverture ou prononciation liquidation judiciaire,03.03.2017 *Cloture pour extinction du passif ou insuff.d'actif
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).