Entreprise : SCM BIOLOUV E - SIREN 403 441 991
Identité
(Entreprise radiée le 06/05/2022)
Dénomination
SCM BIOLOUV E
SIREN (siège)
403 441 991
Date d'immatriculation au RNE
16/01/1996
Fermeture de l'établissement - 40344199100011
- Date d'effet de la fermeture : 19/03/2022
Date de fin de la personne morale
15/01/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
126 RUE DE LA LOUVIERE 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEDUC ANNE
Nom d'usage
MAINARDI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Nom, Prénom(s)
CHANDELIER LAURENCE
Nom d'usage
TILMANT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Roubaix
Dénomination
BIOLILLE Société d'Exercice Libéral de Directeurs et Directeurs Adjoints en Laboratoire d'Analyse de Biologie Médicale
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Lille
Dénomination
SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE DES DOCTEURS CHANDELIER TILMANT ET ASSOCIES.
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/1995
Siret
40344199100011
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de matériels produits et services de nature a accroître efficacité ou sécurité de leurs activités.
Adresse
126 RUE 126 rue de la Louviere
59000 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
06/05/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
06/04/2022
Description
Décision de l'associé unique en date du 14-02-2022 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE (Rcs Lille Métropole 429 259 310), sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Ouest-France.fr du 15-02-2022
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/01/1996
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LE SYNDICAT AGRI COLE DU 22 DECEMBRE 1995.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).