Entreprise : SOCIETE ALAIN RAUX ET FILS - SIREN 403 422 678
Identité
Dénomination
SOCIETE ALAIN RAUX ET FILS
Sigle
STE ALAIN
SIREN (siège)
403 422 678
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1996
Début d’activité
02/01/1996
Date de fin de la personne morale
17/01/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
PLOMBERIE CHAUFFAGE DEPANNAGE ET INST TOUS CORPS D'ETAT
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Capital social
16000 EUR
Adresse du siège
26 AV DIDEROT 93420 VILLEPINTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAUX JEROME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Saint-Pathus
Nom, Prénom(s)
RAUX JEROME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
SAINT PATHUS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1996
Siret
40342267800017
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
PLOMBERIE CHAUFFAGE DEPANNAGE ET INST TOUS CORPS D'ETAT
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
26 AV DIDEROT
93420 , VILLEPINTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
32588
Date d'ajout
27/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 27/04/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Jeanne Bertrand . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1001
Date d'ajout
12/11/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 12/11/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J01183 désigne liquidateur Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex , met fin à la mission de l'administrateur Patrice Brignier 18 Rue de Lorraine BP 43 93002 BOBIGNY CEDEX
Numéro d'observation
87083
Date d'ajout
23/09/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 23/09/2015 nommant administrateur SCP Patrice Brignier 18 Rue de Lorraine BP 43 93002 Bobigny Cedex lequel aura pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux
Numéro d'observation
74603
Date d'ajout
08/07/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny , prononce en date du 08/07/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J01183 , date de cessation des paiements le 08/01/2014 désigne Mandataire judiciaire Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 08/01/2016 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
67248
Date d'ajout
02/06/2015
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
57882
Date d'ajout
09/04/2015
Description
Pli Non Distribuable Sur constatation du greffier suite à note d'information
Numéro d'observation
45745
Date d'ajout
03/02/2015
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 08/09/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).