Entreprise : SCI VINCENT CANTEPERDRIX - SIREN 403 405 376
Identité
Dénomination
SCI VINCENT CANTEPERDRIX
SIREN (siège)
403 405 376
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1996
Début d’activité
16/05/2023
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ADMINISTRATION ET GESTION D'UNE PROPRIETE RURALE SISE A UZES, BLAUZAC, ARPAILLARGUES, AUREILHAC
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
1 AVENUE LAUGIER 06400 CANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ PATRICK VINCENT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Vincent PATRICK , FRANCIS , ANTOINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
Bosc SIMONE , GEORGETTE , GERMAINE
Nom d'usage
Vincent
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1921
Commune de résidence
Chamalières
Nom, Prénom(s)
Vincent BEATRICE , MARIE-LISE , HUGUETTE
Nom d'usage
Eliard
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
Vincent JEAN-MARC , CLAUDE , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
Vincent DIDIER , MAX , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Solliès-Toucas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/05/2023
Siret
40340537600050
Activité principale
Location de logements
Adresse
1 AVENUE LAUGIER
06400 , CANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ PATRICK VINCENT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/02/2024
Siret
40340537600043
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 AVENUE LAUGIER
06400 , CANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O PATRICK VINCENT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/1995
Siret
40340537600019
Adresse
RUE DES POULIGNES
63400 , CHAMALIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/08/1999
Siret
40340537600027
Activité principale
Location de logements
Adresse
31 AVENUE DE LA MOTTE-PICQUET
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2001D0244820
Date d'ajout
23/04/2024
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE CANNES SOUS LE NUMERO 2024D00231
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
15529
Date d'ajout
26/06/2001
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).