Entreprise : SCI ONE - SIREN 403 403 942
Identité
Dénomination
SCI ONE
SIREN (siège)
403 403 942
Date d'immatriculation au RNE
11/06/1996
Début d’activité
01/02/2021
Date de fin de la personne morale
10/06/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition d'immeubles... L'acquisition d'immeubles en vue de leur rénovation et leur location.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
13720.41 EUR
Adresse du siège
4 RUE DES MARRONNIERS 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARLES JEAN-MARIE , ROGER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Soisy-sous-Montmorency
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2021
Siret
40340394200036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition d'immeubles... L'acquisition d'immeubles en vue de leur rénovation et leur location.
Autres Activités
Acquisition d'immeubles... L'acquisition d'immeubles en vue de leur rénovation et leur location.
Adresse
4 RUE DES MARRONNIERS
95230 , SOISY-SOUS-MONTMORENCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40340394200028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
147 RUE DE MULHOUSE
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40340394200010
Code APE
702C
Adresse
32 RUE D'ISLE
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
04/06/2021
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A SOISY SOUS MONTMORENCY (95230) 4 RUE DES MARRONNIERS RC PONTOISE 2021D970 LE 01-02-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
25117
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/01/1996
Description
Historique : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET CREE UN FONDS JOURNAL CONSTITUTION : PICARDIE LA GAZETTE DU 26 DECEMBRE 1995 DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU 11 JANVIER 1996 08/08/1997 INSC.MOD. A.G. EN DATE DU 11 JUILLET 1997 * TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE SAINT-QUENTIN (02 100) 32, RUE D'ISLE A SAINT-QUENTIN (02100) 147, R UE DE MULHOUSE A COMPTER DU 11 JUILLET 1997. JOURN AL PICARDIE LA GAZETTE DU 22 JUILLET 1997 DEPOT AU GREFFE DU 05 AOUT 1997 13/08/2001 INSC.MOD. AG DU 27/05/2001 DEMISSION DE MME CHARLES-MORET ISABELL E DE SES FONCTIONS DE GERANT ET NOMINATION EN REMP LACEMENT DE MR CHARLES ROGER PICARDIE LA GAZETTE D U 11/07/2001 DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU 13/08/20 01
Numéro d'observation
25117
Date d'ajout
11/01/1996
Description
Historique : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET CREE UN FONDS JOURNAL CONSTITUTION : PICARDIE LA GAZETTE DU 26 DECEMBRE 1995 DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU 11 JANVIER 1996 08/08/1997 INSC.MOD. A.G. EN DATE DU 11 JUILLET 1997 * TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE SAINT-QUENTIN (02 100) 32, RUE D'ISLE A SAINT-QUENTIN (02100) 147, R UE DE MULHOUSE A COMPTER DU 11 JUILLET 1997. JOURN AL PICARDIE LA GAZETTE DU 22 JUILLET 1997 DEPOT AU GREFFE DU 05 AOUT 1997 13/08/2001 INSC.MOD. AG DU 27/05/2001 DEMISSION DE MME CHARLES-MORET ISABELL E DE SES FONCTIONS DE GERANT ET NOMINATION EN REMP LACEMENT DE MR CHARLES ROGER PICARDIE LA GAZETTE D U 11/07/2001 DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU 13/08/20 01
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).