Entreprise : HOLDING PERRET OLIVIER -H.P.O. - SIREN 403 377 385
Identité
Dénomination
HOLDING PERRET OLIVIER -H.P.O.
Sigle
H.P.O..
SIREN (siège)
403 377 385
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1996
Début d’activité
15/12/1995
Date de fin de la personne morale
24/01/2066
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Prises de participation, gestion de portefeuilles titres, toutes opérations de crédit, cautionnement et garantie a toutes sociétés filiales ou sous filiales du groupe H.P.O.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
816000 EUR
Adresse du siège
ZAC LES LESCHERES 74460 MARNAZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
D'ERAMO ROBERT , JOSEPH
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
La Roche-sur-Foron
Nom, Prénom(s)
MOENNE LOCCOZ ANNICK
Nom d'usage
PERRET
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Bonneville
Nom, Prénom(s)
PERRET LAURENT
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
La Tour
Nom, Prénom(s)
PERRET JEAN , MARC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Thyez
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon Cedex 09
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/1995
Siret
40337738500014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prises de participation, gestion de portefeuilles titres, toutes opérations de crédit, cautionnement et garantie a toutes sociétés filiales ou sous filiales du groupe H.P.O.
Autres Activités
Prises de participation, gestion de portefeuilles titres, toutes opérations de crédit, cautionnement et garantie a toutes sociétés filiales ou sous filiales du groupe H.P.O.
Adresse
ZAC LES LESCHERES
74460 , MARNAZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F04/003303
Date d'ajout
12/10/2004
Description
Modification autre MR BACHER JEAN CLAUDE - MR SAQUET PATRICK COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES SONT PARTANTS. MR GUIGAL MAURICE NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. MME CANOVAS JOELLE ET MR GUYOT MAURICE NOUVEAUX MEMBRES SONT NOMMES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANT. MR MALAVAL PATRICK ET MR LENORMAND FRANCOIS COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANT SONT PARTANTS. LA STE KPMG NOUVEAU MEMBRE REPRESENTEE PAR MR SCREVE ARNAUD EST NOMMEE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. date d'effet : 24/06/2004
Numéro d'observation
F98/002480
Date d'ajout
25/08/1998
Description
Augmentation du capital DE : 3.047.000 FRS A : 5.100.000 FRS A COMPTER DU 16/07/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- ANCIENNE DENOMINATION H.P.O. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE SARL.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).