Entreprise : SCEA DES FORGES - SIREN 403 363 716
Identité
Dénomination
SCEA DES FORGES
Sigle
S.C.E.A. DES FORGES
SIREN (siège)
403 363 716
Date d'immatriculation au RNE
17/01/1996
Début d’activité
01/01/1996
Date de fin de la personne morale
16/01/2095
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Polyculture polyélevage (acquisition de tous éléments d'exploitation agricole).
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
237000 EUR
Adresse du siège
LD LES FORGES 03440 CHAVENON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOSSE FLORENCE , MICHELLE , JOSETTE
Nom d'usage
VALET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Chavenon
Nom, Prénom(s)
HERVE LUDOVIC , NICOLAS , REMY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Chavenon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40336371600016
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculture polyélevage (acquisition de tous éléments d'exploitation agricole).
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
LD LES FORGES
03440 , CHAVENON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1442
Date d'ajout
15/11/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/11/2010 (mise à jour) : Changement de qualité : HERVE Ludovic Nicolas Rémy, Co-Gérant devient Co-gérant associé Changement de qualité : MICZKO Véronique Isabelle, Co-Gérant devient Co-gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 423 100.00 FRF nouveau montant : 216 950.20 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).