Entreprise : SCI ANDRE - SIREN 403 326 689
Identité
Dénomination
SCI ANDRE
SIREN (siège)
403 326 689
Date d'immatriculation au RNE
17/01/1996
Début d’activité
17/01/1996
Date de fin de la personne morale
16/01/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
ACQUISITION D'UN TERRAIN SIS 107 RUE FRANCOIS ISAUTIER A SAINT-PIERRE EN VUE DE CONSTRUCTION D'UNE OU DE PLUSIEURS MAISONS A USAGE D'HABITATION DESTINEES A ETRE LOUEES NUES A TITRE DE RESIDENCE PRINCIPALE
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
562536.87 EUR
Adresse du siège
46 CHE BADAMIER 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRE LIVIA , ESTHER , KATE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2000
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
ANDRE JAMES , MARK , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2003
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
ANDRÉ CHRISTOPHER , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
ANDRÉ EVE , WENDY , SOPHIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
ANDRÉ LOUISE , SARAH , JANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
ANDRÉ FIONA , GERALDINE , MICHELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
ANDRÉ JOY , EUNICE , NINA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1992
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
ANDRÉ FRANCOIS , JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
CAUSSE BRIGITTE , WENDY , ANNE , MARIE
Nom d'usage
ANDRÉ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/01/1996
Siret
40332668900011
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACQUISITION D'UN TERRAIN SIS 107 RUE FRANCOIS ISAUTIER A SAINT-PIERRE EN VUE DE CONSTRUCTION D'UNE OU DE PLUSIEURS MAISONS A USAGE D'HABITATION DESTINEES A ETRE LOUEES NUES A TITRE DE RESIDENCE PRINCIPALE
Adresse
46 CHE BADAMIER
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
313
Date d'ajout
09/02/1999
Description
SUIVANT PV AGE EN DATE DU 21/12/98 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 1 580 000 F POUR LE PORTER A 3 690 000F - ANCIENNE MENTION : 2 110 000 FR - NOUVELLE MENTION : 3 690 000 F A COMPTER DE LA MEME DATE TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL QUI PASSE DU 46 CHEMIN BADAMIER 97410 SAINT PIERRE AU "107 RUE FRANCOIS ISAUTIER 97410 SAINT PIERRE"
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
916
Date d'ajout
12/03/1998
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIENNE MENTION : 1.200.000 FF NOUVELLE MENTION : 2.110.000 FF (APPORT DE 910.000 FF) A COMPTER DU 10/12/97
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
15/01/1997
Description
SUIVANT PV AGE DU 18/12/96 ET A COMPTER DU MEME JOUR AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 800 000 FRANCS FRANCS A 1 200 000 FRANCS
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 690 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 562 536.87 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).