Entreprise : OPEN CONSEIL - RC - SIREN 403 305 667
Identité
(Entreprise radiée le 20/04/2021)
Dénomination
OPEN CONSEIL - RC
Sigle
SHA
SIREN (siège)
403 305 667
Date d'immatriculation au RNE
11/01/1996
Date de fin de la personne morale
10/01/2095
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
9 RUE LASSON 75012 PARIS 12 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Lara-Barnet MARIE-CHRISTINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Plaisir
Nom, Prénom(s)
Rioult PATRICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Yamdjeu EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
Cohen FRANCOIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1996
Siret
40330566700079
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice des professions d'expert-comptable et de commisaires aux comptes.
Adresse
9 RUE 9 rue Lasson
75012 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2007
Siret
40330566700061
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
16 RUE DES BOULETS
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1996
Siret
40330566700053
Nom commercial
RELAIS COMPTA SHA/SHA EXPERTISE ET COMPETENCE/ macompta.fr
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
expertise comptable
Adresse
31 B AV ANDRE MARIE AMPERE
77420 , CHAMPS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1996
Siret
40330566700012
Code APE
741C
Adresse
14 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 , CHAMPS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
40330566700020
Code APE
741C
Adresse
25 B AV ANDRE MARIE AMPERE
77420 , CHAMPS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
40330566700087
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Expertise comptable, commissariat aux comptes
Adresse
5 QUAI DE DION BOUTON
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
40330566700038
Code APE
741C
Adresse
157 RUE DE VERDUN
92150 , SURESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2002
Siret
40330566700046
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
75 B BD RICHARD WALLACE
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007B1578834
Date d'ajout
20/04/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par OPEN CONSEIL Société à responsabilité limitée 9 rue Lasson 75012 Paris 409 842 598 RCS Paris le 01-07-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
23/11/2017
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 30-09-2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/06/2010
Description
Transfert du principal établissement et siège 31 a v MARIE AMPERE 77420 CHAMPS SUR MARNE au 16 RUE DE S BOULETS 75011 PARIS à compter du 10.03.2009
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/01/1996
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE DES STATUTS DANS L A MARNE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).