Entreprise : ATELES - SIREN 403 302 201
Identité
(Entreprise radiée le 15/02/2019)
Dénomination
ATELES
SIREN (siège)
403 302 201
Date d'immatriculation au RNE
29/06/2010
Date de fin de la personne morale
28/06/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
21 RUE DU PONT DES HALLES 94550 CHEVILLY-LARUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAMY FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Londres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1996
Siret
40330220100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
39 RTE HENRY
54840 , BOIS-DE-HAYE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT 410
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1996
Siret
40330220100021
Enseigne
ATELES
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La télésurveillance, la télésecurité, la télégestion, les interventions pour son propre compte ainsi que toutes prestations de services se rattachant a la sécurite des biens et des personnes pour le compte d'autres sociétés.
Adresse
21 RUE 21 Rue du Pont des Halles
94550 , Chevilly-Larue - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13486
Date d'ajout
15/02/2019
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10427
Date d'ajout
17/01/2019
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil Associé unique : SUP ALARM SA RCS CRETEIL 323 706 176 21 rue du Pont des Halles 94550 Chevilly Larue Journal : Affiches Parisiennes du 28/11/2018 Procès-verbal : 26/11/2018 A compter du 26/11/2018
Numéro d'observation
41568
Date d'ajout
29/06/2010
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).