Entreprise : GENERATION VIE - SIREN 403 267 487
Identité
Dénomination
GENERATION VIE
SIREN (siège)
403 267 487
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2003
Début d’activité
11/12/1995
Date de fin de la personne morale
24/03/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
LA PRISE DE PARTICIPATIONS SOUS TOUTES LEURS FORMES DANS TOUS GROUPEMENTS, SOCIETES, ENTREPRISES, QUELLE QU'EN SOIT LA FORME JURIDIQUE OU L'OBJET, LA GESTION ET L'ALIENATION DE CES PARTICIPATIONS, LA CREATION, L'ACQUISITION, LA GESTION ET LA REALISATION DE TOUS TITRES OU VALEURS MOBILIERES COTES OU NON COTES, VIE-DECES ; ASSURANCES LIEES A DES FONDS D'INVESTISSEMENT ; CAPITALISATION
Code APE
6511Z - Assurance vie
Capital social
42497671.12 EUR
Adresse du siège
20 PL DE SEINE 92400 COURBEVOIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR NEPTUNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TADIE CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHARBIT GREGOIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LE LAY FRANCOISE
Nom d'usage
HECKMANN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
OSORIO DE ABREU VASCONSELOS ALEXANDRE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE LEUSSE GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
PELCE ETIENNE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
FAVREL VINCENT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
PEGOURIER VERONIQUE
Nom d'usage
BIED-CHARRETON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Saint-Mandé
Dénomination
ALLIANZ VIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/12/1995
Siret
40326748700029
Code APE
6511Z - Assurance vie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
LA PRISE DE PARTICIPATIONS SOUS TOUTES LEURS FORMES DANS TOUS GROUPEMENTS, SOCIETES, ENTREPRISES, QUELLE QU'EN SOIT LA FORME JURIDIQUE OU L'OBJET, LA GESTION ET L'ALIENATION DE CES PARTICIPATIONS, LA CREATION, L'ACQUISITION, LA GESTION ET LA REALISATION DE TOUS TITRES OU VALEURS MOBILIERES COTES OU NON COTES, VIE-DECES ; ASSURANCES LIEES A DES FONDS D'INVESTISSEMENT ; CAPITALISATION
Autres Activités
LA PRISE DE PARTICIPATIONS SOUS TOUTES LEURS FORMES DANS TOUS GROUPEMENTS, SOCIETES, ENTREPRISES, QUELLE QU'EN SOIT LA FORME JURIDIQUE OU L'OBJET, LA GESTION ET L'ALIENATION DE CES PARTICIPATIONS, LA CREATION, L'ACQUISITION, LA GESTION ET LA REALISATION DE TOUS TITRES OU VALEURS MOBILIERES COTES OU NON COTES, VIE-DECES ; ASSURANCES LIEES A DES FONDS D'INVESTISSEMENT ; CAPITALISATION
Adresse
20 PL DE SEINE
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR NEPTUNE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/02/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/12/1995
Siret
40326748700011
Code APE
660A
Adresse
87 RUE DE RICHELIEU
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5905
Date d'ajout
25/03/2003
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
66500
Date d'ajout
03/02/2003
Description
Société ayant participé à l'opération de scission : dénomination ARCALIS SA Forme juridique SA Siège social TUR NEPTUNE 20 PCE DE SEINE 92400 COURBEVOIE Rcs 347 803 884
Numéro d'observation
23787
Date d'ajout
19/09/2002
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).