Entreprise : ATELIER PS - SIREN 403 209 588
Identité
Dénomination
ATELIER PS
SIREN (siège)
403 209 588
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1996
Date de fin de la personne morale
17/01/2095
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
14 AV DE LA TREMOUILLE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR SEITZ
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEITZ EPOUSE DECOCK ISABELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/01/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1995
Siret
40320958800017
Nom commercial
ATELIERS PS
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Conseils en communication
Adresse
14 AV 14 Avenue DE LA TREMOUILLE
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR SEITZ
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11836
Date d'ajout
21/12/2004
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11514
Date d'ajout
15/12/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 15/12/2004 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. BOONEN JEAN FRANCOIS , nom du liquidateur : ME PELLEGRINI GILLES
Numéro d'observation
18390
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1612
Date d'ajout
26/10/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 25/10/2001 nommant M. Boonen jean François juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
964
Date d'ajout
05/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m. Dominique bigot juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
95778
Date d'ajout
13/07/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 08 07 1999 nommant Mr Coulanges juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
129
Date d'ajout
07/01/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 06/01/1998 , la liquidation judiciaire sous le numéro 98j00009 , date de cessation des paiements le 15/09/1997 , désigne juge commissaire m. Bernard Elhaik , juge commissaire suppléant m Jean-pierre Rivoal , liquidateur me gilles Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
19231
Date d'ajout
18/12/1997
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 18/12/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).