Entreprise : EARL DES GRANDS ROCHERS - SIREN 403 204 795
Identité
Dénomination
EARL DES GRANDS ROCHERS
SIREN (siège)
403 204 795
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1995
Début d’activité
15/12/1995
Date de fin de la personne morale
27/12/2045
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Activité principale
Activité agricole
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
21000 EUR
Adresse du siège
KERBARGAIN 22480 PEUMERIT-QUINTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MOIGNE PATRICK
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
SAINT NICOLAS DU PELEM
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/1995
Siret
40320479500013
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Activité agricole
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
KERBARGAIN
22480 , PEUMERIT-QUINTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Peumérit Quintin
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
681
Date d'ajout
12/03/2007
Description
- REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 21 342.86 EUROS NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 21 000 EUROS - DEPART DE MR LE MOIGNE ROBERT, GERANT DEPOT AU GREFFE LE 12.03.2007 SOUS LE N° 07A/421 Date d'effet : 31/12/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIRET : 403.204.795.00013 CODE APE : 013Z LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 140 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 21 342.86 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).