Entreprise : B.G. INVEST - SIREN 403 199 532
Identité
(Entreprise radiée le 26/12/2019)
Dénomination
B.G. INVEST
SIREN (siège)
403 199 532
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1998
Fermeture de l'établissement - 40319953200033
- Date d'effet de la fermeture : 20/12/2019
Fermeture de l'établissement - 40319953200017
- Date d'effet de la fermeture : 29/12/1997
Fermeture de l'établissement - 40319953200025
- Date d'effet de la fermeture : 21/02/2018
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
422177.01 EUR
Adresse du siège
37 RUE JACQUES DULUD 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUTIER BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1995
Siret
40319953200025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
11 RUE ANATOLE DE LA FORGE
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ FLORIA & ASSOCIES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1995
Siret
40319953200017
Code APE
741J
Adresse
8 RUE CHAMPEAU
78630 , MORAINVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1995
Siret
40319953200033
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATIONS, CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET EN MANAGEMENT D'ENTREPRISE
Adresse
37 RUE 37 Rue Jacques Dulud
92200 , Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/12/2019
Description
Dissolution à compter du 12/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/12/2019, liquidateur : GAUTIER Bernard, siège de la liquidation : 37 Rue Jacques Dulud 92200 Neuilly-sur-Seine, parution de la publicité légale : PUBLICATEUR LEGAL en date du 24/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
77224
Date d'ajout
26/12/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable à compter du 20/12/2019
Numéro d'observation
42162
Date d'ajout
22/07/2019
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 28/06/2019
Numéro d'observation
1998B0046021
Date d'ajout
29/03/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO 2018B02966
Numéro d'observation
55585
Date d'ajout
22/03/2018
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
55584
Date d'ajout
22/03/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
18/07/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2016
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
99070
Date d'ajout
12/01/1998
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).