Entreprise : INTER BROCHAGE - SIREN 403 183 262
Identité
Dénomination
INTER BROCHAGE
SIREN (siège)
403 183 262
Date d'immatriculation au RNE
26/03/1996
Date de fin de la personne morale
25/03/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2286000 EUR
Adresse du siège
6 RTE D'ECHAMPEU 77440 LIZY-SUR-OURCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAULIEU MARC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Meaux
Nom, Prénom(s)
AYMARD DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LE MORVAN JACQUES , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHEVREUX FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Nom, Prénom(s)
PHILIPON FRANCOIS
Nom d'usage
PHILIPON
Qualité
Président du conseil d’administration
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
RUSSY BEMONT
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Dénomination
DELOITTE & Associés
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine CEDEX
Dénomination
B.E.A.S
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/02/1996
Siret
40318326200027
Code APE
1814Z - Reliure et activités connexes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
brochage, encartage et reliure
Code APRM
1814ZZ - Reliure et activités connexes
Adresse
6 RTE 6 route de la Ferté
77440 , Mary-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1995
Siret
40318326200019
Code APE
741J
Code APRM
1814ZZ - Reliure et activités connexes
Origine du fonds
Création
Activité principale
BROCHAGE ENCARTAGE RELIURE
Code APRM
1814ZZ - Reliure et activités connexes
Code APRM
1814ZZ - Reliure et activités connexes
Adresse
49 RUE DES ECOLES
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
27/01/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 27/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
26/09/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 26/09 /2011 prononçant la liquidation judiciaire. Co-Liq uidateurs : Sté Garnier Philippe et Guillouët Soph ie en la personne de maître Guillouët 55 rue Arist ide Briand 77100 Meaux et Sté Philippe ANGEL et De nis HAZANE en la personne de maître Philippe Angel 49-51 Ave du Président Salvador ALLENDE 77100 MEA UX.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/07/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 11/07 /2011 prolongeant la période d'observation jusqu'a u 22/02/2012.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/02/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 22/02 /2011 ouvrant une procédure de redressement judici aire et fixant la fin de la période d'observation au 22/08/2011. Cessation des paiements en date du 21/02/2011. Co-Mandataires de justice : Sté Garnie r Philippe et Guillouët Sophie en la personne de m aître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux et SCP Angel Philippe et Hazane Denis en la perso nne de Maître Angel, 49-51 Avenue Salvador Allende 77100 Meaux. Co-Administrateurs : SCP Michel Chav aux et Julie Lavoir en la personne de Maître Chava ux 11 rue de Sontay 75016 Paris et la SELARL Jérôm e Cabooter, en la personne de Maître CABOOTER, 4 B oulevard Michael Faraday 77700 Serris dont la miss ion est, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion. Numéro de procédure collective : 2011T00112
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/10/2001
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 23/10/2001.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/11/1996
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE BOBIGNY LE 20/12/1995 PUBLIE DANS LE JOURNAL QUOTI DIEN JURI- DIQUE. ANCIEN SIEGE : 49 RUE DES ECOLES 93300 AUBERVIL- LIERS. DATE DU TRANSFERT : 01/01/ 1998
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 26/09/2011.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LJ 2011-09-26 OUVERT. PROCEDURE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2012-05-10 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).