Entreprise : J.O.L. - SIREN 403 144 371
Identité
(Entreprise radiée le 15/02/2018)
Dénomination
J.O.L.
SIREN (siège)
403 144 371
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1995
Date de fin de la personne morale
12/12/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
11 AV DU FIEF 95310 SAINT OUEN L'AUMONE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PA DES BETHUNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARLES FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Pontoise
Dénomination
CONTINENTALE D'AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ATD FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/08/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/1995
Siret
40314437100016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
9 RUE LUCIEN SAMPAIX
95870 , BEZONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9-15
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/1995
Siret
40314437100024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding financière
Adresse
11 AV 11 Avenue du Fief PA des Béthunes
95310 , Saint Ouen l'Aumône - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PA DES BETHUNES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
54165
Date d'ajout
15/02/2018
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine la société OTELO, société anonyme dont le siège social est sis 11 avenue du Fief, PA des Béthunes 95310 Saint Ouen l'Aumône 344 126 479 RCS Pontoise réalisée le 23/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
48803
Date d'ajout
11/12/2017
Description
Acte sous seing privé en date du 15/11/2017 décidant de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la société à l'associé unique la société OTELO, société anonyme dont le siège social est sis 11 avenue du Fief, PA des Béthunes 95310 Saint Ouen l'Aumône 344 126 479 RCS Pontoise sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication qui a eu lieu le 22/11/2017
Numéro d'observation
14513
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).