Entreprise : SCM LES FONTANETTES - SIREN 403 126 667
Identité
(Entreprise radiée le 16/12/2020)
Dénomination
SCM LES FONTANETTES
Sigle
SCM LES FONTANETTES
SIREN (siège)
403 126 667
Date d'immatriculation au RNE
10/01/1996
Date de fin de la personne morale
09/01/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
645 RUE DES FONTANETTES 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA ANDRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NANTOB-BIKATUI MAKPOBE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Oyonnax
Nom, Prénom(s)
VIRARD PHILIPPE , RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Hauteville-Lompnes
Nom, Prénom(s)
DOLE JEAN-YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1995
Siret
40312666700019
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres, la profession de médecin généraliste par la mise en commun de moyens utiles à l'exercice de cette profession
Adresse
645 RUE Villa André rue des Fontanettes
01110 , Hauteville-Lompnes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA ANDRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17393
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 16/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1621
Date d'ajout
11/02/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 02/12/2015 Liquidateur : VIRARD Philippe Rene Le siège de la liquidation est fixé à : 106 rue du DR Mathieu 01110 Hauteville-Lompnes Journal d'annonces légales : AIN AGRICOLE en date du 31/12/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1082
Date d'ajout
19/05/2006
Description
Modification autre A compter du 24/04/2006 : - nomination d'associés : M. NANTOB-BIKATUI Maktobè et M. DOLE Jean-Yves. - le gérant M. VIRARD Philippe devient gérant associé. Date d'effet : 24/04/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 20 000.00 FRF nouveau montant : 3 048.98 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).