Entreprise : SCI DE VILLARDEN - SIREN 403 076 979
Identité
Dénomination
SCI DE VILLARDEN
SIREN (siège)
403 076 979
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1995
Début d’activité
28/09/2013
Date de fin de la personne morale
04/12/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition d'un terrain sis à Villard Reculas (Isère) de l'association foncière urbains de Villard Reculas ; l'édification sur ledit terrain d'un immeuble d'habitation ; gestion par la location ou autrement de cet ensemble et l'administration, l'exploitation de tous autres immeubles dont la siociété pourrait acquérir, la propriété ou la jouissance.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
17 RTE DES ALPAGES 38114 VILLARD-RECULAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOMMANGE HERVE , CHRISTOPHER , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1984
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DOMMANGE JACQUES , MARIE , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
DOMMANGE MATTHIEU , JACQUES , MARIE , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
DOMMANGE CLARA , ALIX , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DOMMANGE FLORENCE , CAROLINE , MARIE
Nom d'usage
ROMERO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Bron
Nom, Prénom(s)
LE COMPASSEUR CREQUI MONTFORT DE COURTIVRON MARIE , ANNE , BERNADETTE
Nom d'usage
DOMMANGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/09/2013
Siret
40307697900026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition d'un terrain sis à Villard Reculas (Isère) de l'association foncière urbains de Villard Reculas ; l'édification sur ledit terrain d'un immeuble d'habitation ; gestion par la location ou autrement de cet ensemble et l'administration, l'exploitation de tous autres immeubles dont la siociété pourrait acquérir, la propriété ou la jouissance.
Autres Activités
Acquisition d'un terrain sis à Villard Reculas (Isère) de l'association foncière urbains de Villard Reculas ; l'édification sur ledit terrain d'un immeuble d'habitation ; gestion par la location ou autrement de cet ensemble et l'administration, l'exploitation de tous autres immeubles dont la siociété pourrait acquérir, la propriété ou la jouissance.
Adresse
17 RTE DES ALPAGES
38114 , VILLARD-RECULAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/11/1995
Siret
40307697900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
32 RUE D’ANGIVILLER
78000 , VERSAILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR DOMMANGE*JACQUES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/002337
Date d'ajout
09/02/2016
Description
Transfert du principal établissement au 17 Route des Alpages 38114 VILLARD-RECULAS à compter du 28/09/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/002337
Date d'ajout
09/02/2016
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 32 Rue d'Angiviller 78000 VERSAILLES (Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles) Nouveau siège social : 17 Route des Alpages 38114 VILLARD-RECULAS à compter du 28/09/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).