Entreprise : NOEL METAL - SIREN 403 073 315
Identité
(Entreprise radiée le 16/04/2020)
Dénomination
NOEL METAL
SIREN (siège)
403 073 315
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1995
Fermeture de l'établissement - 40307331500034
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Fermeture de l'établissement - 40307331500018
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2001
Fermeture de l'établissement - 40307331500026
- Date d'effet de la fermeture : 02/01/2002
Date de fin de la personne morale
12/12/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
3 IMP GRANGE ROUGE 69400 LIMAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOEL PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Sainte-Euphémie
Nom, Prénom(s)
TOLLET GILDAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
BOUILHAC PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
NOEL REMI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Lissieu
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/12/1995
Siret
40307331500018
Code APE
285D
Adresse
114 RUE DE LA CROIX FLEURIE
69400 , VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40307331500034
Nom commercial
ATIV - CYRIUS
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
La chaudronnerie la métallerie et la soudure la mécanique générale l'usinage la découpe laser le négoce de tous matériaux
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Adresse
3 IMP 3 Impasse Grange Rouge
69400 , Limas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1998
Siret
40307331500026
Code APE
283C
Adresse
419 RUE BENOIT MULSANT
69400 , VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F12/003820
Date d'ajout
23/11/2012
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ATELIER DE TOLERIE INDUSTRIELLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE A.T.I.V. Rue de l'Abbaye ZAC DE CHANTEGRILLET 69400 ARNAS, 643 780 190 RCS GTC Villefranche-Tarare, société apporteuse - PAIRE NOEL Impasse Grange Rouge 69400 LIMAS, 499 993 640 RCS GTC Villefranche-Tarare, société apporteuse avec date d'effet au 01/01/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/002238
Date d'ajout
09/08/2002
Description
Augmentation du capital au 28 Juin 2002
Numéro d'observation
F02/000191
Date d'ajout
08/02/2002
Description
Transfert de l'activité de l'établissement complémentaire 114 Rue de la Croix Fleurie 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE au siège social et fermeture de l'établissement complémentaire à compter du 31 Décembre 2001
Numéro d'observation
F02/000176
Date d'ajout
06/02/2002
Description
Augmentation et conversion du capital en Euros à compter du 18 Décembre 2001 Transfert du siège social et établissement principal de 419 Rue Benoît Mulsant 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE à 3 Impasse Grange Rouge 69400 LIMAS et modification de l'objet à compter du 2 Janvier 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/05/1998
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE 114 RUE DE LA CROIX FLEURIE 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE A 419 AVENUE BENOIT MULSANT 69400 VILLEFRANCHE A COMPTER DU 1ER MAI 1998 DECLARATION MODIFICATIVE du 24 FEVRIER 1999 : DEMISSION DE MONSIEUR NOEL PIERRE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).