Entreprise : SCI DU CHAMP DES FEES - SIREN 403 071 673
Identité
Dénomination
SCI DU CHAMP DES FEES
SIREN (siège)
403 071 673
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1995
Début d’activité
01/11/1995
Date de fin de la personne morale
19/12/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'achat d'immeubles en vue de leur location, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant à l'objet sus indiqué de nature à favoriser directement ou indirectement le but de la société, son existence ou son développement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA SERVA 67130 BELMONT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CHAMP DU FEU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHLILMMER ERIKA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Griesheim près Molsheim
Nom, Prénom(s)
SCHLIMMER BERTRAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Belmont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1995
Siret
40307167300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'achat d'immeubles en vue de leur location, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant à l'objet sus indiqué de nature à favoriser directement ou indirectement le but de la société, son existence ou son développement
Autres Activités
L'achat d'immeubles en vue de leur location, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant à l'objet sus indiqué de nature à favoriser directement ou indirectement le but de la société, son existence ou son développement
Adresse
RTE DE LA SERVA
67130 , BELMONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CHAMP DU FEU
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1789
Date d'ajout
11/10/2000
Description
Gérant partant : Dillenseger Sylvie nouveau gérant : Schlimmer Bertrand à compter du 13/06/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 200 000.00 FRF nouveau montant : 30 489.80 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).