Entreprise : SEM DU BUGNON - SIREN 403 069 503
Identité
Dénomination
SEM DU BUGNON
Sigle
SEM DU BUGNON
SIREN (siège)
403 069 503
Date d'immatriculation au RNE
15/12/1995
Début d’activité
01/12/1995
Date de fin de la personne morale
14/12/2094
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
39150 LAC-DES-ROUGES-TRUITES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHALET D'ACCUEIL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUVERET FABRICE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Lac-des-Rouges-Truites
Nom, Prénom(s)
BOUVERET FABRICE , GUY , JOCELYN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Lac-des-Rouges-Truites
Nom, Prénom(s)
DI MARTINO MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Champagnole
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE FROMAGERE DE LAC DES ROUGES TRUITES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lac-des-Rouges-Truites
Dénomination
AUDIT ET GESTION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Champagnole
Dénomination
COMMUNE DE LAC DES ROUGES TRUITES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lac-des-Rouges-Truites
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1995
Siret
40306950300015
Enseigne
CHALET DU BUGNON
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion d'équipements touristiques ; gestion et animation du chalet d' accueil du Lac des Rouges Truites. Organisation de toutes manifestation de nature à favoriser le développement, la promotion du tourisme et des loisirs.
Adresse
164 Thevenins
39150 , LAC-DES-ROUGES-TRUITES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHALET D'ACCUEIL
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/04/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1998
Siret
40306950300023
Enseigne
LA VALLEE BLANCHE
Code APE
714B
Adresse
128 RTE DE LA HAUTE COMBE
39400 , MORBIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/002569
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 07/06/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/002550
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 07/06/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/002244
Date d'ajout
19/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 19/05/2017 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SCP Pascal LECLERC 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS-LE-SAUNIER Date de cessation des paiements : 01/02/2017
Numéro d'observation
F14/002517
Date d'ajout
25/06/2014
Description
Modification relative aux dirigeants RICHARD Jean Félix Pierre nom d'usage : RICHARD Jean n'est plus président du conseil d'administration BOUVERET Fabrice Guy Jocelyn nom d'usage : BOUVERET Fabrice devient président du conseil d'administration
Numéro d'observation
F14/002516
Date d'ajout
25/06/2014
Description
Modification relative aux dirigeants modification du représentant permanent de administrateur COMMUNE DE LAC DES ROUGES TRUITES Départ du représentant : Monsieur Bernard Pierre Louis BOUVIER Départ du représentant : Madame Sylvie Emma Gisèle BERTSCHY née NOUVELOT Départ du représentant : Madame Patricia Chantal Danièle PERSONENI née MAITRE Départ du représentant : Monsieur Claude Georges Michel MOREL-JEAN Départ du représentant : Monsieur Thomas VIONNET Ajout du représentant : Madame Lolita BOURGEOIS Ajout du représentant : Monsieur Fabrice Guy Jocelyn BOUVERET Ajout du représentant : Monsieur Laurent Joseph GIVERNAUD Ajout du représentant : Monsieur Anthony Martial Denis MOREL Ajout du représentant : Madame Laëtitia MOULETTE née LAMARD
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).