Entreprise : DALLOZ CREATIONS - SIREN 403 063 050
Identité
Dénomination
DALLOZ CREATIONS
SIREN (siège)
403 063 050
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1995
Début d’activité
01/01/1996
Date de fin de la personne morale
11/12/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
3250B - Fabrication de lunettes
Capital social
5220000 EUR
Adresse du siège
RTE DE GENEVE 39200 SAINT-CLAUDE FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
DRIVET FREDERIC , PIERRE , REGIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Mouxy
Nom, Prénom(s)
MALLEDANT GERARD , RAOUL , CHARLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Villard-Saint-Sauveur
Dénomination
EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40306305000013
Code APE
3250B - Fabrication de lunettes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication commercialisation développement des verres solaires.
Adresse
RTE DE GENEVE
39200 , SAINT-CLAUDE - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/2003
Siret
40306305000039
Code APE
334A
Adresse
RUE DES CONDAMINES
01100 , OYONNAX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/2003
Siret
40306305000021
Code APE
3250B - Fabrication de lunettes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication, commercialisation, développement de verres solaires.
Adresse
555 RUE DE LA CALATIERE
01100 , OYONNAX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI VEYZIAT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/000619
Date d'ajout
25/01/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 25/01/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Date de cessation des paiements : 15/12/2023 Mandataire judiciaire : SELARL MJ JuraLP, Représentée par Maître Margot LECLERC 6 rue Rouget de Lisle 39000 Lons-le-Saunier, Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES Représenté par Maître AUDRAS Jean-Baptiste 22 rue du Cordier BP 107 01003 Bourg-en-Bresse mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Durée période d'observation et poursuite d'activité : jusqu'au 25/07/2024 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/003443
Date d'ajout
03/08/2016
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : CHRISTIAN DALLOZ SUNOPTICS Nouvelle mention : DALLOZ CREATIONS à compter du 21/06/2016
Numéro d'observation
11116
Date d'ajout
18/12/2013
Description
Radiation du RCS le 18/12/2013 avec effet au 16/01/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).