Entreprise : EARL THIERRY - SIREN 403 028 657
Identité
Dénomination
EARL THIERRY
Sigle
EARL THIERRY
SIREN (siège)
403 028 657
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2027
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Qualité
Actif agricole
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LA FOUCAUDIERE 61100 ATHIS-VAL DE ROUVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Athis-de-l'orne
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOISGONTIER PATRICIA , HELENE , THERESE
Nom d'usage
THIERRY
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Athis-Val de Rouvre
Nom, Prénom(s)
THIERRY HERVE , ERIC , SERGE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Athis-Val de Rouvre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
40302865700019
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'Art. L 311-1 du code rural.
Adresse
LA FOUCAUDIERE
61100 , ATHIS-VAL DE ROUVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Athis-de-l'orne
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3086
Date d'ajout
03/05/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3086
Date d'ajout
03/05/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/05/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/04/2021
Description
Dissolution à compter du 01/05/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/04/2021, liquidateurs : THIERRY né(e) BOISGONTIER Patricia, Hélène, Thérèse, THIERRY Hervé, Eric, Serge, siège de la liquidation : La Foucaudière Athis-de-l'orne 61430 Athis-Val de Rouvre, parution de la publicité légale : Le Journal de l'Orme paru le 15/04/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le Tribunal de Commerce de Flers a été rattaché au Tribunal de Commerce de Condé sur Noireau par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frs - nouveau montant : 7 622.45 eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).