Entreprise : ART TOITS - SIREN 403 009 863
Identité
Dénomination
ART TOITS
SIREN (siège)
403 009 863
Date d'immatriculation au RNE
29/11/1995
Date de fin de la personne morale
28/11/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
31 RUE DE VALENGELIER 77500 CHELLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA TUILERIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RODRIGUES GAMEIRO VICTOR
Nom d'usage
RODRIGUES GAMEIRO
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Chelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
40300986300024
Code APE
4391B - Travaux de couverture par éléments
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
arts de la toiture et de la couverture privée et industrielle
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Adresse
31 RUE DE VALENGELIER
77500 , CHELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA TUILERIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
40300986300016
Code APE
452J
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ARTS DE LA TOITURE ET DE LA COUVERTURE PRIVEE ET INDUSTRI
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Adresse
22 RUE HENRI PESCAROLO
93370 , MONTFERMEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
30/06/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
08/01/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de Meaux, a prononcé, en date du 08/01/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 15/10/2017 liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
11/10/2017
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-09-2017
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/01/2002
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL COMMERCE DE BOBIGNY LE 29.11.1995 PUBLIE DANS LE JOURNAL LA GAZETTE DU PALAIS DU 01.11.1995 ANCIEN SIEGE : 22 RUE HENRI PESCAROLO 93370 MONTFERMEIL. DATE D'EFFET : 01.01.2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2018-01-08 Ouverture liquidation judiciaire 2018-03-21,J111 2020-06-30 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2020-12-09 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).