Entreprise : SCI ARISTO 93 - SIREN 402 971 543
Identité
Dénomination
SCI ARISTO 93
SIREN (siège)
402 971 543
Date d'immatriculation au RNE
27/01/2009
Début d’activité
23/10/1995
Date de fin de la personne morale
26/01/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L acquisition d un immeuble l administration location
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1295.82 EUR
Adresse du siège
20 RUE PAUL GILLET 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURRIER VALENTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1994
Commune de résidence
Clichy
Nom, Prénom(s)
GUNDAG MARTIN , HASAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Saint-Ouen-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GUNDAG CEM , OZAM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1997
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/10/1995
Siret
40297154300036
Nom commercial
SCI Aristo 93
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L acquisition d un immeuble l administration location
Autres Activités
L acquisition d un immeuble l administration location
Adresse
20 RUE PAUL GILLET
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/10/1995
Siret
40297154300010
Code APE
702C
Adresse
10 AV GABRIEL PERI
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/03/2001
Siret
40297154300028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
34 RUE DU DOCTEUR LEONCE BASSET
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2713
Date d'ajout
27/01/2009
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2709
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).