Entreprise : LHERM T.P - MIDI PYRENEES - SIREN 402 933 840
Identité
Dénomination
LHERM T.P - MIDI PYRENEES
SIREN (siège)
402 933 840
Date d'immatriculation au RNE
29/11/1995
Début d’activité
03/11/1995
Date de fin de la personne morale
28/11/2085
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Travaux publics et bâtiments, assainissements, voirie, ouvrages de constructions, lotissement, location de matériel.
Code APE
4211Z - Construction de routes et autoroutes
Code APRM
4312BA - Terrassements
Capital social
460000 EUR
Adresse du siège
0000 CHE DUBAC 31270 CUGNAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLOMBIES JEAN-PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Ayguesvives
Dénomination
SEREC AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GBA AUDIT ET FINANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/11/1995
Siret
40293384000017
Enseigne
LHERM T.P
Code APE
4211Z - Construction de routes et autoroutes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux publics et bâtiments, assainissements, voirie, ouvrages de constructions, lotissement, location de matériel.
Code APRM
4312BA - Terrassements
Adresse
0000 CHE DUBAC
31270 , CUGNAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/047411
Date d'ajout
30/09/2022
Description
Fusion ayant entrainé une augmentation de capital : sociétés ayant participé à l'opération : société par actions simplifiée - DELTA ROUTE Impasse Rabelais 31270 CUGNAUX, 435 070 982 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au 30/06/2022 - Effet fiscal rétroactif au 01.10.2021 -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11076
Date d'ajout
15/06/2005
Description
Modification sur les dirigeants DIRECTEUR GENERAL PARTANT : MR CLAUDE ESCANES - PV AGE DU 02.06.2005 - Date d'effet: 02/06/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).