Entreprise : SCI OMEGA - SIREN 402 814 107
Identité
Dénomination
SCI OMEGA
SIREN (siège)
402 814 107
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1995
Début d’activité
09/11/1995
Date de fin de la personne morale
08/11/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS NOTAMMENT LA PROPRIETE SISE 32 BIS RUE DE LA FONTAINE, 89330 ST JULIEN DU SAULT
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
32 B RUE DE LA FONTAINE 89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAUTRAT LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Auxerre
Nom, Prénom(s)
STORTOZ PHILIPPE , ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Champigny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/11/1995
Siret
40281410700015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS NOTAMMENT LA PROPRIETE SISE 32 BIS RUE DE LA FONTAINE, 89330 ST JULIEN DU SAULT
Autres Activités
L'ACQUISITION DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS NOTAMMENT LA PROPRIETE SISE 32 BIS RUE DE LA FONTAINE, 89330 ST JULIEN DU SAULT
Adresse
32 B RUE DE LA FONTAINE
89330 , SAINT-JULIEN-DU-SAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/11/1995
Description
Historique des observations depuis le 09/11/1995 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 09/11/1995 Publicité au journal : L'YONNE REPUBLICAINE le : 20/09/1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).