Entreprise : MATS - SIREN 402 806 871
Identité
(Entreprise radiée le 08/09/2017)
Dénomination
MATS
SIREN (siège)
402 806 871
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1995
Fermeture de l'établissement - 40280687100016
- Date d'effet de la fermeture : 10/12/2015
Date de fin de la personne morale
14/11/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
41161.23 EUR
Adresse du siège
138 B AV EUGENE VARLIN 77270 VILLEPARISIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATUREL FLORE
Nom d'usage
CANDIOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
ERAGNY SUR OISE
Nom, Prénom(s)
MATUREL CAROLINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Pontcarré
Nom, Prénom(s)
MATUREL CHRISTIAN , RAOUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Arradon
Nom, Prénom(s)
MATUREL CLAIRE
Nom d'usage
TRINH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Sulniac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/11/1995
Siret
40280687100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la gestion d'un patrimoine immobilier en particulier l'acquisition d'un appartement situé 13,rue de la chevallerie 59650 villeneuve d'ascq.
Adresse
138 B AV 138 bis avenue Eugene Varlin
77270 , Villeparisis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
08/09/2017
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 02-01-2017 AVEC DATE D'EFFET AU 10-12-2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
08/09/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 10-12-2015, JOURNAL PUBLICATEUR : La république de Seine et Marne DU : 05-09-2016, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/11/1995
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE DES STATUTS DANS L A MARNE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).