Entreprise : SCI DE L'IMPERATRICE - SIREN 402 694 152
Identité
(Entreprise radiée le 27/06/2017)
Dénomination
SCI DE L'IMPERATRICE
SIREN (siège)
402 694 152
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1995
Fermeture de l'établissement - 40269415200024
- Date d'effet de la fermeture : 25/03/2017
Fermeture de l'établissement - 40269415200016
- Date d'effet de la fermeture : 15/01/2001
Date de fin de la personne morale
01/11/2045
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
34 RUE DE VICHELLES 60350 CHELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA FONSECA SILVA CELESTE
Nom d'usage
DA SILVA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Chelles
Nom, Prénom(s)
GOMES DA SILVA MANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Chelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/10/1995
Siret
40269415200016
Code APE
702C
Adresse
4 RUE DU 8 MAI 1945
60350 , PIERREFONDS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/03/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/10/1995
Siret
40269415200024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
locations immobilières.
Adresse
34 RUE 34 Rue de Vichelles
60350 , Chelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
64661
Date d'ajout
27/06/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 12/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62753
Date d'ajout
11/04/2017
Description
Dissolution à compter du 25/03,/2017 siège de la liquidation AU SIEGE SOCIAL parution de la publicité légale l'Oise agricole du 14 avril 2017
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/11/1995
Description
Historique des observations depuis le 02/11/1995 : Du 6 août 2001 : inscription modificative : Ancien siège social au 15 mai 2001 : PIERREFONDS 4 rue du 8 Mai 1945
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).