Entreprise : STEPHAN TRAITEUR - SIREN 402 661 219
Identité
Dénomination
STEPHAN TRAITEUR
SIREN (siège)
402 661 219
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1995
Date de fin de la personne morale
14/11/2094
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
105200 EUR
Adresse du siège
CORROAC H 29120 COMBRIT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY SEBASTIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
JAOUEN FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Brest
Dénomination
EXCO BRETAGNE A.B.O.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Brest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/02/1998
Siret
40266121900020
Nom commercial
AU FIN GASTRONOME
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Traiteur - organisation de réception - location de matériels - plats cuisines
Adresse
Corroach
29120 , Combrit - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1995
Siret
40266121900012
Code APE
555D
Adresse
20 PL GAMBETTA
29120 , PONT L'ABBE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7294
Date d'ajout
02/10/2018
Description
Radiation du RCS le 02/10/2018 avec effet au 07/09/2018 Radiation de la société à compter du 7 septembre 2018. Article R123-129 1 du décret du 09 mai 2007 - (Clôture pour insuffisance d'actif). Jugement du Tribunal de Commerce de Quimper en date du 7 septembre 2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6770
Date d'ajout
14/09/2018
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement en date du 07/09/2018, le tribunal de commerce de Quimper a clôturé les opérations de liquidation de la société STEPHAN TRAITEUR pour insuffisance d'actif. Date d'effet : 07/09/2018
Numéro d'observation
220
Date d'ajout
09/01/2014
Description
Changement de juge-commissaire PAR ORDONNANCE EN DATE DU 07/01/2014 CACHIA ALAIN A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MME FEILLANT ANNIE - Date d'effet : 07/01/2014
Numéro d'observation
5071
Date d'ajout
30/09/2011
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/09/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A OUVERT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE : STEPHAN TRAITEUR A NOMME MME FEILLANT ANNIE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE ET ME SORET PAUL HENRI 11 RUE DU PALAIS A QUIMPER EN QUALITE DE LIQUIDATEUR, ET A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 26/09/2011 A COMPTER DU 30/09/2011 - Date d'effet : 30/09/2011
Numéro d'observation
4203
Date d'ajout
19/08/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 16/07/2010 Ancien : 100000 EUR Nouveau : 105200 EUR
Numéro d'observation
5290
Date d'ajout
09/10/2009
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 14/09/2009 Ancienne : 30/09 Nouvelle : 31/10
Numéro d'observation
5273
Date d'ajout
30/09/2008
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 17/09/2008 Ancienne : 31/03; Nouvelle : 30/09
Numéro d'observation
1138
Date d'ajout
21/02/2008
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 31/01/2008 Ancienne : 30/09; Nouvelle : 31/03 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/01/2008 : Partant : OUEST CONSEILS AUDIT, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Partant : DENIEL DOMINIQUE, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT Partant : STEPHAN MARIE-FRANCE, DIRECTEUR GÉNÉRAL Partant : STEPHAN JEAN-PAUL, PRÉSIDENT Nouveau : LEROY Sébastien, PRÉSIDENT Nouveau : SAS EXCO BRETAGNE A.B.O., COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : JAOUEN Francis, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT
Numéro d'observation
5229
Date d'ajout
28/09/2007
Description
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANTS A COMPTER DU 07/03/2007 : PARTANT : DEUDE MAURICE; NOUVEAU : DENIEL DOMINIQUE
Numéro d'observation
590
Date d'ajout
31/01/2006
Description
Transfert du siège social ANCIENNE ADRESSE : 20 PLACE GAMBETTA - 29120 - PONT L'ABBE - NOUVELLE ADRESSE : CORROACH - 29120 - COMBRIT - FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS 20 PLACE GAMBETTA - 29120 - PONT L'ABBE - L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS CORROACH - 29120 - COMBRIT DEVIENT LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE - SUPPRESSION DE L'ACTIVITE DE : "CHARCUTERIE - CONSERVES ALIMENTAIRES - VINS ET SPIRITUEUX A EMPORTER" Date d'effet : 01/10/2005
Numéro d'observation
2587
Date d'ajout
29/05/2002
Description
Transformation de la société SUITE A LA FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE REVISION AUDIT ORGANISATION PAR LA SOCIETE OUEST CONSEILS AUDIT, C'EST CETTE DERNIERE QUI OCCUPE LES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 28/02/1997 AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 38 112.25 EUROS A 100 000 EUROS NOMINATION DU PRESIDENT : STEPHAN JEAN PAUL NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL : STEPHAN MARIE FRANCE CONFIRMATION DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : OUEST CONSEILS AUDIT ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : DEUDE MAURICE Date d'effet : 13/03/2002
Numéro d'observation
2042
Date d'ajout
07/05/1999
Description
Ouverture d'un établissement complémentaire (sauf achat ou apport) COMBRIT (29120) - CORROACH' A COMPTER DU 05/02/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE (JGT DU TC DE QPER EN DATE DU 30.09.2011)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).