Entreprise : SOGECLA - SIREN 402 612 436
Identité
Dénomination
SOGECLA
SIREN (siège)
402 612 436
Date d'immatriculation au RNE
25/10/1995
Date de fin de la personne morale
24/10/2094
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
731755.28 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE PARIS 97400 SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DERASSE LOUIS , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
HOUPIART-DUPRE GILBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint Denis Cedex
Nom, Prénom(s)
GARDEY GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
MOREAU MARIE , LAURE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Montagne
Nom, Prénom(s)
HOUNGBADJI LUCAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
Montagne
Nom, Prénom(s)
VERGOZ JEAN-YVES , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
SIDIBE DIT DESTEPHEN GENEVIEVE
Nom d'usage
KAH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Saint-Denis
Dénomination
SOCIETE DES PRATICIENS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Denis
Dénomination
CONSEIL ET AUDIT OCEAN INDIEN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint Denis Cedex
Dénomination
ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS D'ASSISE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/10/1995
Siret
40261243600012
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA PRISE DE PARTICIPATION ET NOTAMMENT DANS SOEXCLA,SAS etc
Adresse
8 RUE 8 Rue de Paris
97400 , Saint-Denis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3496
Date d'ajout
01/09/2000
Description
DISSOLUTION DE LA SOCIETE ET NOMINATION DE LA SOCIETE L'ASFA REPRESENTEE PAR MONSIEUR VAYSSE LIQUIDATEUR - LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE AU C/O ASFA - 60 RUE BERTIN - 97400 SAINT-DENIS(REUNION) A COMPTER DU 23 DECEMBRE 1999
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 731 755.28 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).