Entreprise : SCI THOMAS LA TOUR - SIREN 402 605 018
Identité
Dénomination
SCI THOMAS LA TOUR
Sigle
SCI THOMAS LA TOUR
SIREN (siège)
402 605 018
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
18/09/1995
Date de fin de la personne morale
31/12/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
PROPRIETE GESTION A TITRE CIVIL DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS ET PLUS PARTICULIEREMENT TOUTES PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES ET DE TOUS AUTRES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
198183.72 EUR
Adresse du siège
GRAND’RUE 12360 CAMARES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMARES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS DIDIER , EMILIEN , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Camarès
Nom, Prénom(s)
THOMAS MICHEL , LOUIS , FELICIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1932
Commune de résidence
Camarès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/09/1995
Siret
40260501800017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE GESTION A TITRE CIVIL DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS ET PLUS PARTICULIEREMENT TOUTES PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES ET DE TOUS AUTRES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
Autres Activités
PROPRIETE GESTION A TITRE CIVIL DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS ET PLUS PARTICULIEREMENT TOUTES PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES ET DE TOUS AUTRES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
Adresse
GRAND’RUE
12360 , CAMARES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMARES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT AFFRIQUE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MILLAU PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 198 183.72 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).