Entreprise : LANGREST - SIREN 402 581 607
Identité
Dénomination
LANGREST
SIREN (siège)
402 581 607
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1995
Début d’activité
12/12/1995
Date de fin de la personne morale
29/10/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Exploitation d'un restaurant
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Capital social
38240 EUR
Adresse du siège
RUE LAENNEC 22360 LANGUEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANGUEUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BATARD MATHIEU
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Cholet
Nom, Prénom(s)
CHOLLEY STEPHANE , JACQUES , DENIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Plérin
Dénomination
CABINET STEPHANE DUVAIL ET ASSOCIES AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cholet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/12/1995
Siret
40258160700023
Enseigne
MC DONALD'S
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un restaurant
Adresse
RUE LAENNEC
22360 , LANGUEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANGUEUX
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/10/1995
Siret
40258160700015
Code APE
000Z
Adresse
1 RUE MONGE
22000 , SAINT-BRIEUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3461
Date d'ajout
01/08/2006
Description
CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE. NOUVELLE FORME: SAS - ANCIENNE FORME: SA. NOMINATION DE MR PATRICK PIERARD EN QUALITE DE PRESIDENT. Date d'effet : 31/01/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3411
Date d'ajout
28/10/2003
Description
NOMINATION DU CABINET RRJ EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE AEC COMMISSARIATS. NOMINATION DE MR DOMINIQUE JUS EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR JEAN-YVES GOURDON. Date d'effet : 20/06/2003
Numéro d'observation
2714
Date d'ajout
04/09/2000
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SARL EN SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION. NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS : MR PATRICK PIERARD, MME RENEE VERSAVAUD ET MR PHILIPPE LANDRIEU. NOMINATION DE LA STE AEC COMMISSARIATS EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DE MR JEAN YVES GOURDON EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. NOMINATION DE MR PATRICK PIERARD EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. Date d'effet : 13/06/2000
Numéro d'observation
2477
Date d'ajout
31/07/2000
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 50 000 FRS A 52 476.56 FRS. CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 8 000 EUROS. AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 8 000 EUROS A 38 144 EUROS. AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 38 144 EUROS A 38 240 EUROS. MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE : NOUVELLE DENOMINATION : P.P.P.P. ANCIENNE DENOMINATION : SARL P.P.P.P. Date d'effet : 29/04/2000
Numéro d'observation
2944
Date d'ajout
10/10/1997
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : NOUVELLE DATE : 31.07 ANCIENNE DATE : 31.12 A COMPTER DU :30/07/97
Numéro d'observation
665
Date d'ajout
23/02/1996
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE 22000 ST BRIEUC, 1 RUE MONGE A 22360 LANGUEUX, RUE LAENNEC A COMPTER DU :11/12/95 PRISE EN LOCATION GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT A LA SOCIETE SA MC DONALD'S FRANCE SIS A 22360 LANGUEUX, RUE LAENNEC ENSEIGNE : MC DONALD'S A COMPTER DU :12/12/95
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).