Entreprise : SCI LES BRUYERES - SIREN 402 581 458
Identité
(Entreprise radiée le 10/08/2021)
Dénomination
SCI LES BRUYERES
SIREN (siège)
402 581 458
Date d'immatriculation au RNE
23/10/1995
Fermeture de l'établissement - 40258145800013
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
22/10/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
3 PL DE L'EGLISE 25240 CHAPELLE-DES-BOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAPELLE DES BOIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLONDEAU MARIE , PIERRE
Nom d'usage
DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Chapelle-des-Bois
Nom, Prénom(s)
DAVID ROLAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Chapelle-des-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/09/1995
Siret
40258145800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION PAR TOUS MOYENS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, LA CONSTRUCTION DE TOUS IMMEUBLES, EN FRANCE OU A L'ETRANGER, EN VUE DE LES LOUER OU DE LES METTRE A LA DISPOSITION GRATUITE DES ASSOCIES, LE OU LES EMPRUNTS SOUS TOUTES FORMES NECESSAIRES A LA REALISATION DE CES OPERATIONS EN DONNANT EN GARANTIE TOUT OU PARTIE DES IMMEUBLES DONT LA SOCIETE EST OU SERA PROPRIETAIRE, LA GESTION DESDITS IMMEUBLES.
Adresse
3 PL 3 PL. DE L'EGLISE
25240 , MOUTHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAPELLE DES BOIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8737
Date d'ajout
10/08/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/07/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : DAVID ROLAND, siège de la liquidation : 3 Route des Clarines 25240 Chapelle-des-Bois, parution de la publicité légale : La Terre de Chez Nous paru le 09/07/2021
Numéro d'observation
8402
Date d'ajout
30/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).