Entreprise : SCI AGORA - SIREN 402 560 866
Identité
(Entreprise radiée le 13/11/2017)
Dénomination
SCI AGORA
SIREN (siège)
402 560 866
Date d'immatriculation au RNE
20/10/1995
Date de fin de la personne morale
19/10/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
1421 AV DES PLATANES 34970 LATTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET BERNARD , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
La Grande Motte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/09/1995
Siret
40256086600012
Code APE
702C
Adresse
92 RUE DE LA CADOULE
34070 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/10/1995
Siret
40256086600038
Nom commercial
SCI AGORA
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion patrimoine immobilier.
Adresse
1421 AV 1421 avenue des Platanes
34970 , Lattes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/02/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
40256086600020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
337 RUE CHARLES NUNGESSER
34130 , MAUGUIO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20863
Date d'ajout
13/11/2017
Description
Radiation du RCS le 13/11/2017 avec effet au 20/10/2017 Au lieu du siège social - Clôture des opérations de liquidation Suppression du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15133
Date d'ajout
17/08/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 10/07/2017 Liquidateur : BONNET Bernard Michel Le siège de la liquidation est fixé à : 1421 avenue des Platanes 34970 Lattes Journal d'annonces légales : La Gazette de Montpellier en date du 27/07/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).