Entreprise : SCM SILAIRE - COSTECALDE - NARIOO - SIREN 402 560 825
Identité
Dénomination
SCM SILAIRE - COSTECALDE - NARIOO
SIREN (siège)
402 560 825
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1995
Début d’activité
01/10/1995
Date de fin de la personne morale
10/10/2094
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Masseur kinésithérapeute mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice de l'activité
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
228.67 EUR
Adresse du siège
1 AV ALSACE LORRAINE 09300 LAVELANET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GERANT MR ETIENNE R.
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSTECALDE JEAN , JACQUES , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Mirepoix
Nom, Prénom(s)
NARIOO AUDREY , PAULINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1990
Commune de résidence
Lavelanet
Nom, Prénom(s)
SILAIRE FREDERIC , MARCEL , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Lavelanet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
40256082500018
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Masseur kinésithérapeute mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice de l'activité
Autres Activités
Masseur kinésithérapeute mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice de l'activité
Adresse
1 AV ALSACE LORRAINE
09300 , LAVELANET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GERANT MR ETIENNE R.
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/04/2011
Description
Historique des observations / dossier RCS : Mention du 14/04/2011 : changement de dénomination ancienne : SCM ETIENNE- SILAIRE, augmentation de capital ancien : 152,45 euros, nomination d'un co-gérant nouveau : Mr Jean COSTECALDE, à compter du : 01/01/2011.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/10/1995
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION : LA DEPECHE DU MIDI
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).