Entreprise : GROUPE EUROP DE FORMATIO PERMANENTE - SIREN 402 538 870
Identité
Dénomination
GROUPE EUROP DE FORMATIO PERMANENTE
Sigle
GROUPE E.F.P.
SIREN (siège)
402 538 870
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1995
Date de fin de la personne morale
16/11/2094
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE PARIS 51700 TROISSY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KHEDER LASSAD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
MARCHAND GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
CABINET LE BOUGUENEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/06/2014
Siret
40253887000039
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Activité principale
Services administratifs combinés de bureau
Adresse
1 RTE DE PARIS
51700 , TROISSY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/10/1995
Siret
40253887000013
Code APE
804C
Adresse
1 PL MARECHAL JUIN
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/10/1995
Siret
40253887000021
Nom commercial
GEFOR
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRESTATIONS DE SERVICES ADMINISTRATIVES, PRISE DE COMMANDE, FACTURATION, SUIVI DE DOSSIERS
Adresse
2 RUE DE VALOIS
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6585
Date d'ajout
03/07/2019
Description
Radiation du RCS le 03/07/2019 avec effet au 24/05/2019 Transmission du patrimoine à l'associé unique Kheder Holding rcs Paris 521 103 275 en date du 17/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5196
Date d'ajout
16/05/2019
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 17/04/2019 Décision de l'associé unique en date du 17/04/2019 Dénomination de l'associé unique : SARL KHEDER HOLDING RCS PARIS 521 103 275 Journal d'annonces légales : PETITES AFFICHES MATOT BRAINE en date du 22/04/2019
Numéro d'observation
4052
Date d'ajout
19/06/2014
Description
Transfert de siège de Rennes, 1 place Maréchal Juin à Paris 2 rue de Valois à compter du 22/10/2007 Transfert du siège social à compter du 16/06/2014 : Ancienne adresse : 2 rue de Valois 75001 Paris Nouvelle adresse : 1 route de Paris 51700 Troissy
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
19/06/2009
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 01-12-2008
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
19/06/2009
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Assemblée général du 01-12-2008
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/10/2007
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
27/07/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 11-07-2007 arrêtant le plan de redressement par continuation de l'entreprise. Commissaire à l'exécution du plan : Maître GOIC de la scp GOIC 04 place des Colombes 35000 RENNES . Durée du plan : 5 ans soit jusqu'au 01-05-2012
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/01/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 24-01-2007 prolongeant la période d'observation jusqu'au 10-05-2007
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/11/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 15-11-2006 prolongeant la période d'observation jusqu'au 17-01-2007
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/07/2006
Description
Par jugement du tribunal de Commerce de RENNES en date du 03-07-2006 remplaçant Maître FILLIOL de la SCP FILLIOL GOIC par Maître GOIC de la SCP FILLIOL GOIC à compter du 01-07-2006 et par jugement du 05-07-2006 suite à un changement de dénomination sociale de la SCP FILLIOL GOIC est remplacée par la SCP GOIC représentée par Maître Isabelle GOIC.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/05/2006
Description
N° Procédure : 2006.00144 jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 10-05-2006 ouvrant une procédure L.2005 de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 15-11-2006. Cessation des paiements en date du 15-01-2005. Juge Commissaire : Mr Hervé LORET Mandataire Judiciaire : Me GOIC de la SCP FILLIOL-GOIC 4 Place des Colombes 35000 RENNES
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
mention N°1 du 01/01/2002 conversion du capital social en Euros effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de commerce en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 mention N°7 du 22/10/2007 la société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).