Entreprise : SCI VIAMI - SIREN 402 494 801
Identité
Dénomination
SCI VIAMI
SIREN (siège)
402 494 801
Date d'immatriculation au RNE
16/10/1995
Début d’activité
16/10/1995
Date de fin de la personne morale
15/10/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la gestion, l'entretien, l' aménagement, la transformation de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
33 T RUE DU GENERAL LECLERC 14790 VERSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQUES-FRANCOIS DIT LOCARD MICHEL , ALAIN , DANIEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Biéville-Beuville
Nom, Prénom(s)
JACQUES-FRANCOIS DIT LOCARD LAURENT , JEAN , GABRIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Biéville-Beuville
Nom, Prénom(s)
JACQUES-FRANCOIS DIT LOCARD CHRISTOPHE , FREDERIC , MOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Biéville-Beuville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/10/1995
Siret
40249480100028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la gestion, l'entretien, l' aménagement, la transformation de tous biens immobiliers
Autres Activités
L'acquisition, la gestion, l'entretien, l' aménagement, la transformation de tous biens immobiliers
Adresse
33 T RUE DU GENERAL LECLERC
14790 , VERSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/09/1995
Siret
40249480100010
Code APE
702C
Adresse
LE BOURG
14210 , THUE ET MUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6423
Date d'ajout
08/12/2006
Description
Transfert du siège social à compter du 20/06/2006 : Ancienne adresse : Le bourg 14740 Le Mesnil Patry Nouvelle adresse : 33t rue du général Leclerc 14790 Verson Transfert de l'établissement principal à compter du 20/06/2006 : Ancienne adresse : Le bourg 14740 Le Mesnil Patry Nouvelle adresse : 33t rue du général Leclerc 14790 Verson Augmentation de capital à compter du 20/06/2006 Ancien : 99091,87 Eur Nouveau : 250000 Eur Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 20/06/2006 : Partant : Jacques-Francois dit Locard Viviane, gérant(e) Nouveau : Jacques-Francois dit Locard Michel, gérant Associés indéfiniment responsables : Jacques-Francois dit Locard Michel, Jacques-Francois dit Locard Laurent et Jacques-Francois dit Locard Christophe
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).