Entreprise : SCI DES AS - SIREN 402 481 311
Identité
(Entreprise radiée le 24/11/2023)
Dénomination
SCI DES AS
SIREN (siège)
402 481 311
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1995
Date de fin de la personne morale
10/10/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
5 RUE DES TANNERIES 55100 VERDUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ATTALIN ERIC , MAURICE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Héricourt
Nom, Prénom(s)
GIRARD MONIQUE
Nom d'usage
ATTALIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Héricourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/06/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/09/1995
Siret
40248131100015
Code APE
702C
Adresse
19 AV DU GENERAL DE GAULLE
55100 , VERDUN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR YVES SCHWINN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/02/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/09/1995
Siret
40248131100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, administration et gestion de tous immeubles
Adresse
5 RUE 5 Rue des Tanneries
55100 , Verdun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Verdun ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bar-le-Duc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F95/000001
Date d'ajout
11/10/1995
Description
(Divers) Historique : JOURNAL : L'EST REPUBLICAIN
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).