Entreprise : SCI MARIE - SIREN 402 429 849
Identité
Dénomination
SCI MARIE
SIREN (siège)
402 429 849
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1995
Début d’activité
21/10/1995
Date de fin de la personne morale
03/10/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
l'acquisition l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
41 RUE DES PRAIRIES 42700 FIRMINY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARCIA FERNANDEZ YVES , DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Saint-Just-Malmont
Nom, Prénom(s)
NUEL PHILIPPE , CLAUDE , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Monistrol-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
RICHARD LAURENCE , MARIE , YVETTE
Nom d'usage
NUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Monistrol-sur-Loire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/10/1995
Siret
40242984900027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Autres Activités
l'acquisition l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
41 RUE DES PRAIRIES
42700 , FIRMINY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
40242984900019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
64 RUE CHAUSSADE
43000 , LE PUY-EN-VELAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/05/2006
Description
Historique des observations depuis le 24/05/2006 : CONSTITUTION RCS LE PUY EN DATE DU 04.10.1995 RCS LE PUY 402 429 849 ( 1995D93) Mention du 24/05/2006 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU :20.4.06 ANCIEN SIEGE :43000 LE PUY EN VELAY - 64 Rue Chaus sade. La société ne conserve aucune activité a l'ancien siège .
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).