Entreprise : ALTRADE FINANCE SA - SIREN 402 412 308
Identité
(Entreprise radiée le 26/07/2021)
Dénomination
ALTRADE FINANCE SA
SIREN (siège)
402 412 308
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1995
Date de fin de la personne morale
04/10/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
585225 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERON PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ISIMAT - MIRIN GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BONHOURE JEAN-MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Nom, Prénom(s)
Barbut STEPHANE , PIERRE , ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lefevre ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Nom, Prénom(s)
Gubler SEBASTIEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS & GUERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
TARIO CO LTD
Qualité
Administrateur
Dénomination
EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL D'ENTREPRISE (E C C E)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ACA NEXIA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ANAMYS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villiers-Sur-Marne
Dénomination
MARINE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PIMPANEAU & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
40241230800023
Code APE
741J
Adresse
9 RUE DE LA DURANCE
67100 , STRASBOURG - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 95
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/05/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/10/1995
Siret
40241230800015
Code APE
741J
Adresse
106 RUE DE RICHELIEU
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/10/1995
Siret
40241230800049
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
HOLDING
Adresse
15 RUE 15 rue du Faubourg Montmartre
75009 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/1998
Siret
40241230800031
Code APE
741J
Adresse
12 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1995B1294434
Date d'ajout
26/07/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par NAUTILUS-FOOD SA 15 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris 399 406 156 Rcs Paris le 13-07-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).