Entreprise : LE MINDELO - SIREN 402 381 347
Identité
Dénomination
LE MINDELO
SIREN (siège)
402 381 347
Date d'immatriculation au RNE
12/10/1995
Début d’activité
31/07/1995
Date de fin de la personne morale
11/10/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier par achat, vente, apports en société, location de tous biens et droits immobiliers et généralement toutes opérations civiles mobilières et immobilières.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
27440.82 EUR
Adresse du siège
220 MTE DU CELLIER 38140 LA MURETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
La Murette
Nom, Prénom(s)
GAY CHRISTIANE
Nom d'usage
DOS SANTOS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
La Murette
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/07/1995
Siret
40238134700028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier par achat, vente, apports en société, location de tous biens et droits immobiliers et généralement toutes opérations civiles mobilières et immobilières.
Autres Activités
Acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier par achat, vente, apports en société, location de tous biens et droits immobiliers et généralement toutes opérations civiles mobilières et immobilières.
Adresse
220 MTE DU CELLIER
38140 , LA MURETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/07/1995
Siret
40238134700010
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
3 RUE MARCEL DEPREZ
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR BOYET PIERRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/023794
Date d'ajout
25/08/2021
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 3 Rue Marcel Deprez 38000 GRENOBLE au 220 Montée du Cellier 38140 LA MURETTE à compter du 09/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/000068
Date d'ajout
07/01/2015
Description
Radiation d'office en application de l'article R 123-136 du décret modificatif 2007-750 du 09/05/2007 (absence de régularisation après expiration d'un délai de trois mois suivant la mention d'office de cessation d'activité).
Numéro d'observation
F14/014981
Date d'ajout
03/10/2014
Description
Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du code de commerce à compter du 03/10/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe le : 05.10.1995 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 11.08.1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).