Entreprise : SCI GASC - SIREN 402 308 530
Identité
Dénomination
SCI GASC
SIREN (siège)
402 308 530
Date d'immatriculation au RNE
27/09/1995
Début d’activité
29/08/1995
Date de fin de la personne morale
26/09/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
7 RUE GEORGES CLEMENCEAU 13330 PELISSANNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
5 ET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAUVIN MICHEL , ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
La Barben
Nom, Prénom(s)
CAUVIN SARAH , SOPHIE
Nom d'usage
MENUT-DIT-NOUVEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Aspres sur Buech
Nom, Prénom(s)
CAUVIN ADELINE , JOSEPHINE
Nom d'usage
BOURGUIGNON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1984
Commune de résidence
La Roque-d'Anthéron
Nom, Prénom(s)
CAUVIN GAEL , MARCEL , BAPTISTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Pertuis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/08/1995
Siret
40230853000011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles
Adresse
7 RUE GEORGES CLEMENCEAU
13330 , PELISSANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
5 ET
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5312
Date d'ajout
30/12/1996
Description
Démission de madame Cauvin Dominique de ses fonctions de cogérante. Monsieur Cauvin Michel demeurant seul gérant à compter du 10/12/96
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000 000.00 FRF nouveau montant : 152 449.02 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).