Entreprise : REPUBLIQUE BAGNEUX - SIREN 402 203 087
Identité
Dénomination
REPUBLIQUE BAGNEUX
SIREN (siège)
402 203 087
Date d'immatriculation au RNE
08/02/2011
Début d’activité
30/09/2010
Détail de la cessation
- Date Mise en sommeil : 17/05/2024
- Maintien de l'immatriculation au registre
Dissolution
- Dissolution avec liquidation
- Date de dissolution : 17/05/2024
- Identité du liquidateur : CINQ JEAN-CLAUDE FRANCOIS CASIMIR
Fermeture de l'établissement - 40220308700018
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2010
Date de fin de la personne morale
07/02/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, gestion, location de tous immeubles ou biens immobiliers dont elle serait devenue propriétaire par suite d'apport, d'achat, de constitution
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
155498 EUR
Adresse du siège
44 AV EDOUARD ALFRED MARTEL 12100 MILLAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CINQ CORINE , JACQUELINE , PAULETTE
Nom d'usage
MUGNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
CINQ MARIE-THERESE , MARCELLE
Nom d'usage
LECAMUS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Millau
Nom, Prénom(s)
CINQ JEAN-CLAUDE , FRANCOIS , CASIMIR
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Millau
Nom, Prénom(s)
REVIRON ALAIN , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Saint-Bonnet-Tronçais
Nom, Prénom(s)
REVIRON MARIE-PIERRE , CLAIRE
Nom d'usage
DEFEMME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Manzat
Nom, Prénom(s)
REVIRON JEAN , HENRI , FERNAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
La Roche-Blanche
Nom, Prénom(s)
REVIRON LAURENT , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Saint-Bonnet-Tronçais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/2010
Siret
40220308700026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, gestion, location de tous immeubles ou biens immobiliers dont elle serait devenue propriétaire par suite d'apport, d'achat, de constitution
Autres Activités
L'acquisition, gestion, location de tous immeubles ou biens immobiliers dont elle serait devenue propriétaire par suite d'apport, d'achat, de constitution
Adresse
44 AV EDOUARD ALFRED MARTEL
12100 , MILLAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/08/1995
Siret
40220308700018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE DE LA REPUBLIQUE
92220 , BAGNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).