Entreprise : SCI MACHU - SIREN 402 160 626
Identité
(Entreprise radiée le 01/06/2021)
Dénomination
SCI MACHU
SIREN (siège)
402 160 626
Date d'immatriculation au RNE
28/08/1995
Date de fin de la personne morale
27/08/2118
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
45734.7 EUR
Adresse du siège
25 RUE DU FONDS DE L AULNAIE 27720 DANGU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MACHU Xavier, Roger
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Noyers
Nom, Prénom(s)
MACHU JEAN-LUC , ROGER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Dangu
Nom, Prénom(s)
DUBOIS FLORENCE , MARIE , MARGUERITE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Dangu
Nom, Prénom(s)
MACHU ANNE-SOPHIE , FANNY , EMILIE
Nom d'usage
CHAYRIGUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1987
Commune de résidence
Vexin-sur-Epte
Nom, Prénom(s)
MONNIER MARIE-CHRISTINE , JEANNE , LOUISE
Nom d'usage
MACHU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Noyers
Nom, Prénom(s)
MACHU EMILIE , MARIE-CHRISTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Blaru
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/08/1995
Siret
40216062600014
Enseigne
S.C.I. MACHU
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La proprièté par l'acquisition la gestion, la mise en valeur et l'entretien l'administration et l'exploitation de tous immeu- bles et notamment situé à BOURY EN VEXIN (OISE)
Adresse
25 RUE 25 Rue du Fonds de l'Aulnaie
27720 , Dangu - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5663
Date d'ajout
01/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/06/2021
Description
Dissolution à compter du 31/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/03/2021, liquidateur : MACHU Jean-Luc, Roger, siège de la liquidation : 25 Rue du Fonds de l'Aulnaie 27720 Dangu, parution de la publicité légale : L'Eure Agricole paru le 03/06/2021
Numéro d'observation
5662
Date d'ajout
01/06/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/03/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/08/1995
Description
Historique des observations depuis le 28/08/1995 : JOURNAL PUBLICATEUR : L'IMPARTIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).