Entreprise : SCI LA CAMPAGNETTE - SIREN 402 139 463
Identité
Dénomination
SCI LA CAMPAGNETTE
SIREN (siège)
402 139 463
Date d'immatriculation au RNE
08/01/2000
Début d’activité
18/10/1995
Date de fin de la personne morale
07/01/2090
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition, propriété, construction, administration et exploitation par bail, location ou autrement, d'immeubles bâtis ou non.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
254589.86 EUR
Adresse du siège
6 PL DU MARCHE 34700 LODEVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASAL VAILLE MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Maleville
Nom, Prénom(s)
CASAL VAILLE DAMIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Nom, Prénom(s)
CASAL VAILLE JORDI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Nom, Prénom(s)
VAILLE MAGDELEINE , JEANNE , MARIE , FULCRANE
Nom d'usage
ADDA-HANIFI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1937
Nom, Prénom(s)
VAILLE CECILE , MARIE-ELISE , FULCRANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1931
Commune de résidence
LODEVE
Nom, Prénom(s)
VAILLE THERESE , ANTOINETTE , BERTHE , FULCRANE
Nom d'usage
CASAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
ANDORRE LA VIEILLE (PRINCIPAUTE D'ANDORRE)
Nom, Prénom(s)
VAILLE MAGALI , ANNA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Lyon 07
Nom, Prénom(s)
VAILLE BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
VAILLE HELENE , RAPHAELLE
Nom d'usage
GUILLEN LORENTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
VAILLE MANON , LAURENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Paris 03
Nom, Prénom(s)
VAILLE FRANCOIS , PHILIPPE , LOUIS , FULCRAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
CORBEIL ESSONNES
Nom, Prénom(s)
VAILLE JOSEPH , FULCRAN , PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
LYON 05
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/10/1995
Siret
40213946300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, construction, administration et exploitation par bail, location ou autrement, d'immeubles bâtis ou non.
Autres Activités
Acquisition, propriété, construction, administration et exploitation par bail, location ou autrement, d'immeubles bâtis ou non.
Adresse
6 PL DU MARCHE
34700 , LODEVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
312
Date d'ajout
31/12/1997
Description
PRECISION SUR LA NATIONALITE DE MME CASAL NEE VAILLE THERESE : DE NATIONALITE ANDORANNE ET NON DE NATIONALITE FRANCAISE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LODEVE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-L'HERAULT PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. IMMATRICULE AU RCS DE LODEVE EN DATE DU 31/12/1997 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 670 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 254 589.86 EUR NO SIRET : 402 139 463 00010 CODE APE : 703C ADMINISTRATION D'IMMEUBLES RESIDENTIELS CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).