Entreprise : SCI LAURANS - SIREN 402 136 741
Identité
(Entreprise radiée le 30/03/2021)
Dénomination
SCI LAURANS
SIREN (siège)
402 136 741
Date d'immatriculation au RNE
05/09/1995
Date de fin de la personne morale
04/09/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES HUISSIERS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2 AU 4
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURANS RENAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Marseille 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
VERNER MICHELE
Nom d'usage
LAURANS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1936
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LAURANS PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1995
Siret
40213674100012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE DES HUISSIERS
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2 AU 4
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29261
Date d'ajout
30/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 02/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19078
Date d'ajout
01/03/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/01/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/03/2021
Description
Dissolution à compter du 15/01/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/01/2021, liquidateur : LAURANS né(e) VERNER MICHELE, siège de la liquidation : 43 Boulevard GEORGES SEURAT 92200 Neuilly-sur-Seine, parution de la publicité légale : La Loi en date du 23/02/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).