Entreprise : GAEC DU SAUDRAIS - SIREN 402 127 195
Identité
Dénomination
GAEC DU SAUDRAIS
SIREN (siège)
402 127 195
Date d'immatriculation au RNE
11/09/1995
Début d’activité
01/07/1995
Date de fin de la personne morale
10/09/2045
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
ACTIVITE AGRICOLE
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
7800 EUR
Adresse du siège
LE SAUDRAIS 22250 TREMEUR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TREMEUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLOUX HERVE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
BROONS
Nom, Prénom(s)
NOEL PIERRICK
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
TREMEUR
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
40212719500012
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ACTIVITE AGRICOLE
Autres Activités
Elevage de porcins,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE SAUDRAIS
22250 , TREMEUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TREMEUR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
331
Date d'ajout
20/02/2007
Description
REGULARISATION DU PV DU 20.02.03 : LE CAPITAL ETAIT PORTE A 11.700 EUROS A/C DU 01.01.03 ET NON A 7.800 EUROS REDUCTION DU CAPITAL A/C DU 31.08.06 NOUVEAU CAPITAL : 7.800 EUROS FIN DES FONCTIONS DE GERANTS DE M. NOEL PIERRE ET DE MME MARTIN JEANNINE EP NOEL PV DU 01.12.06 - DA N°A217 DI 20.02.07 MODIFICATION DE LA SITUATION PERSONNELLE DE M. NOEL PIERRICK CO-GERANT : NOUVELLE ADRESSE : MENUS BOIS A TREMEUR (22) MODIFICATION DE LA SITUATION PERSONNELLE DE M. GUILLOUX HERVE CO-GERANT ! NOUVELLE ADRESSE : LA NORMANDAIS A BROONS (22) Date d'effet : 31/08/2006
Numéro d'observation
306
Date d'ajout
12/03/2003
Description
REDUCTION DU CAPITAL A/C DU 01.01.03 : ANCIEN CAPITAL : 7.927,35 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 7.800 EUROS NOMINATION A/C DU 01.01.03 DE M. GUILLOUX HERVE, NE LE 30.04.71 A SAINT MEEN LE GRAND (35), NAT. F, DT 45 AVENUE DE LA GARE A MONTAUBAN (35), EN QUALITE DE GERANT CHANGEMENT D'ADRESSE DE M. NOEL PIERRICK, GERANT : ANCIENNE ADRESSE :"LA SAUDRAIS" - TREMEUR (22) NOUVELLE ADRESSE : LE MENUS BOIS - TREMEUR (22) PV AGE DU 20.02.03 - DA NøA180 DU 12.03.03
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).