Entreprise : LE REGARD DE LA LOGE - SIREN 402 113 419
Identité
Dénomination
LE REGARD DE LA LOGE
SIREN (siège)
402 113 419
Date d'immatriculation au RNE
23/09/2002
Début d’activité
01/10/2002
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
ADMINISTRATION D'UN TERRAIN SIS A FRESNES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152601 EUR
Adresse du siège
33 RUE LACEPEDE 75005 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ CHRISTOPHE BAPST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAPST GEORGES , CHRISTOPHE , GUY , IRENEE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BAPST ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
L ILE D YEU
Nom, Prénom(s)
BAPST MARIELLE
Nom d'usage
LEMAISTRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
BAPST SOPHIE
Nom d'usage
BAROUX
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Aubiac
Nom, Prénom(s)
BAPST PASCALE
Nom d'usage
DU BREIL DE PONTBRIAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Nom, Prénom(s)
Bapst VICTOR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1986
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Bapst BLANCHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1989
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Du Breil De Pontbriand STANISLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Tregon
Nom, Prénom(s)
Du Breil De Pontbriand ARTHUR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1996
Nom, Prénom(s)
Du Breil De Pontbriand CHARLOTTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Nom, Prénom(s)
Du Breil De Pontbriand CONSTANTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1988
Commune de résidence
Tregon
Nom, Prénom(s)
Du Breil De Pontbriand VALENTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
Lemaistre ERNEST
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2000
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
Lemaistre HECTOR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2003
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
Lemaistre THEOPHILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1999
Commune de résidence
Garches
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2002
Siret
40211341900020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ADMINISTRATION D'UN TERRAIN SIS A FRESNES
Autres Activités
ADMINISTRATION D'UN TERRAIN SIS A FRESNES
Adresse
33 RUE LACEPEDE
75005 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ CHRISTOPHE BAPST
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
40211341900012
Code APE
702C
Adresse
4 BD JEAN MERMOZ
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
72840
Date d'ajout
13/12/2004
Description
La société a par décision du 24/09/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 24/09/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
72839
Date d'ajout
13/12/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).