Entreprise : SCI GASPIER - SIREN 402 109 664
Identité
(Entreprise radiée le 02/09/2022)
Dénomination
SCI GASPIER
SIREN (siège)
402 109 664
Date d'immatriculation au RNE
31/08/1995
Date de fin de la personne morale
30/08/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
4 RTE D HUBERVILLE 50700 VALOGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE REVEREND MARC , RAYMOND , FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Valognes
Nom, Prénom(s)
TAVERNIER BRIGITTE , HELENE , CLOTILDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Valognes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/01/2015
Siret
40210966400027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, exploitation et cession de tous immeubles. Edification, réfection et aménagement de toutes constructions
Adresse
4 RTE ZI d'Huberville
50700 , Valognes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/08/1995
Siret
40210966400019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE ROMAIN ROLLAND
92220 , BAGNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
88975
Date d'ajout
02/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 02/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
55600
Date d'ajout
02/06/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
1073
Date d'ajout
27/04/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/03/2017 Liquidateur : LE REVEREND Marc, Raymond, Francois Le siège de la liquidation est fixé à : 80 route du Phare 50760 Réville AGE du 15/03/2017. Journal d'annonces légales : La gazette de la Manche en date du 19/04/2017
Numéro d'observation
1074
Date d'ajout
27/04/2017
Description
Radiation du RCS le 27/04/2017 avec effet au 31/03/2017 AGE du 31/03/2017. La gazette de la Manche du 19/04/2017.
Numéro d'observation
268
Date d'ajout
03/02/2015
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 06/01/2015. Ancienne adresse : 4 rue Romain Rolland - 92220 Bagneux. Nouvelle adresse : ZI d'Huberville - 50700 Valognes. Changement de dénomination à compter du 06/01/2015 Ancienne : SCI DU 4 RUE ROMAIN ROLLAND. Nouvelle : SCI GASPIER. Augmentation de capital à compter du 06/01/2015 Ancien : 3048,98 EUR. Nouveau : 3200 EUR. Extension d'objet social à compter du 06/01/2015. PV des décisions des associés du 06/01/2015. La gazette de la Manche du 21/01/2015.
Numéro d'observation
29161
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).